2010-10-01: Gemäß § 3 EGGmbHG von Amts wegen ergänzt als Geschäftsanschrift: Schloßstr. 4, 75223 Niefern-Öschelbronn. Nicht mehr Geschäftsführer: Kubik, Hermine, geb. Morio, Hausfrau, Niefern-Öschelbronn.
2015-09-17: Die Gesellschafterversammlung vom 13.08.2015 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in §§ 3 und 7 (Gesellschafterbeschlüsse) beschlossen. Durch Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 13.08.2015 ist das Stammkapital auf Euro umgestellt. Das Stammkapital ist durch Beschluss der Gesellschafterversammlung vom gleichen Tag auf 26.000,00 EUR erhöht. Stammkapital nun: 26.000,00 EUR. Personenbezogene Daten ergänzt bei Geschäftsführer: Kubik, Ralph, Niefern-Öschelbronn, *25.06.1959; Kubik, Alfred, Niefern-Öschelbronn, *20.10.1921; Kubik, Gabriele, Niefern-Öschelbronn, *25.11.1957.
2020-06-03: Nicht mehr Geschäftsführer: Kubik, Alfred, Niefern-Öschelbronn, *20.10.1921.