2010-02-08: Gesellschaft mit beschränkter Haftung. Gesellschaftsvertrag vom 01.02.2010. Geschäftsanschrift: Rietenauer Weg 2/1, 71522 Backnang. Gegenstand: Überlassung von Arbeitnehmern an andere Arbeitgeber zum Zwecke der Arbeitsleistung (gewerbsmäßige Arbeitnehmerüberlassung im Sinne von § 1 AÜG), sowie die Durchführung von Personalvermittlungen und Unternehmensberatungen. Stammkapital: 25.000,00 EUR. Allgemeine Vertretungsregelung: Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, vertritt er allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, vertreten zwei gemeinsam oder ein Geschäftsführer mit einem Prokuristen. Geschäftsführer: Köberl, Thomas, Backnang, *20.01.1966, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2010-07-12: Änderung der Geschäftsanschrift: Aspacher Straße 15, 71522 Backnang.
2011-11-21: Änderung der Geschäftsanschrift: Uhlandstr. 37-39, 71522 Backnang.
2015-04-14: Änderung der Geschäftsanschrift: Am Obstmarkt 11, 71522 Backnang.
2015-11-18: Bestellt als Geschäftsführer: Sungur, Rami, Stuttgart, *10.07.1978, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2016-08-11: Nicht mehr Geschäftsführer: Sungur, Rami, Stuttgart, *10.07.1978.