2014-07-09: Bestellt als Geschäftsführer: Mast, Volker, Reutlingen, *09.03.1982, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2015-07-06: Die Gesellschafterversammlung vom 25.06.2015 hat die Neufassung des Gesellschaftsvertrages beschlossen. Sitz verlegt; nun: Esslingen am Neckar. Neue Geschäftsanschrift: Obertürkheimer Straße 7 - 9, 73733 Esslingen am Neckar. Nicht mehr Geschäftsführer: Kullen, Martin, Eningen unter Achalm, *28.12.1949.
2020-10-14: Bestellt als Geschäftsführer: Eichner, Carolin Christine, Edingen-Neckarhausen, *02.07.1990, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.