2009-11-10: Geschäftsanschrift: Bahnhofstr. 7, 73312 Geislingen an der Steige. Bestellt als Geschäftsführer: Raff-Melz, Carmen, Bad Überkingen, *02.07.1964, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2010-11-02: Bestellt als Geschäftsführer: Herrmann, Sabine, Kuchen, *11.12.1962, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Nicht mehr Geschäftsführer: Raff-Melz, Carmen, Bad Überkingen, *02.07.1964. Prokura erloschen: Herrmann, Sabine, Kuchen, *11.12.1962.
2012-03-27: Nicht mehr Geschäftsführer: Baar, Bianca, Geislingen/Steige, *10.10.1972.