2006-01-18: Die Hauptversammlung vom 11.01.2006 hat die Änderung der §§ 3 (Bekanntmachungen) und 20 (Geschäftsjahr) der Satzung beschlossen. Personendaten geändert, nun: Vorstand: Kresse-Schmidt, Ferdinand, Haar, *13.03.1965, mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Nicht eingetragen: Bekanntmachungsblatt ist nunmehr der elektronische Bundesanzeiger.
2009-07-01: Beim Amtsgericht München -Registergericht- wurde eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrats eingereicht, § 106 AktG.
2013-03-20: Die Hauptversammlung vom 12.03.2013 hat die Satzung neu gefasst. Dabei wurde geändert: Firma,. Neue Firma: TOPIX Business Software AG. Ausgeschieden: Vorstand: Braunger, Axel, München, *14.10.1964. Personendaten geändert, nun: Vorstandsvorsitzender: Grasberger, Wolfgang, Tegernsee, *13.04.1960, einzelvertretungsberechtigt.
2014-04-30: Beim Amtsgericht München -Registergericht- wurde eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrats eingereicht, § 106 AktG.