2008-10-09: Vorstand: Nicht mehr Geschäftsführer:; 1. Baber, Manfred.
2009-06-18: Name der Firma: TOW Automotive GmbH Sitz der Firma: Geschäftsanschrift:; Bornbach 5, 22848 Norderstedt Prokura: 1. von Hänisch, Yuan, *13.01.1969, Norderstedt; Einzelprokura.
2015-11-12: Vorstand: Änderung zu Nr. 2: Geschäftsführer: Hartzig, Ralf Detlef; mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen; Geschäftsführer: 3.
von Hänisch, Yuan, *13.01.1969, Kaltenkirchen; mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen; Prokura: Nicht mehr Prokurist: 1. von Hänisch, Yuan
2016-03-09: Sitz der Firma: Kaltenkirchen; Geschäftsanschrift: Leibnizstraße 2 a, 24568 Kaltenkirchen; Rechtsform: Durch Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 04.02.2016 ist der Gesellschaftsvertrag geändert in Ziff. 2. .
2016-05-17: Nicht mehr Prokurist: 2. Lange, Erika
2019-04-24: Vorstand: Nicht mehr Geschäftsführer: 2. Hartzig, Ralf Detlef
2020-01-14: Rechtsform: Durch Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 22.11.2019 ist der Gesellschaftsvertrag vollständig neu gefasst.
2022-04-28: Prokura: 3. Hartzig, Vanessa, *24.06.1979, Kaltenkirchen; Prokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem weiteren Prokuristen; 4. Paustian, Tim, *25.05.1977, Hamburg; Prokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem weiteren Prokuristen