2014-01-15: Nicht mehr Geschäftsführer: Quast, Günter Albert. Bestellt zum Geschäftsführer: Wittkop, Andreas, Overath, *05.09.1964, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2018-05-04: Nicht mehr Geschäftsführer: Wittkop, Andreas, Overath, *05.09.1964. Bestellt als Geschäftsführer: Schoepke, Frank Andre, Neunkirchen-Seelscheid, *02.07.1969, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.