2008-05-13: Bestellt als Geschäftsführer: Trbola, Johannes F., Stuttgart, *20.11.1959, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Nicht mehr Geschäftsführer: Dr. Bechstein, Peter, Stuttgart, *14.11.1968; Rank, Thomas, Stuttgart, *07.11.1966.
2008-07-28: Die Gesellschafterversammlung vom 25.04.2008 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 Ziffer 1 und § 2 Ziffer 1 beschlossen. Firma geändert; nun: T R & B Verwaltungs GmbH. Gegenstand geändert; nun: das Halten und Verwalten von Beteiligungen an Unternehmen sowie die Führung der Geschäfte von Handelsunternehmen. Die Gesellschaft ist insbesondere dazu berufen, als persönlich haftende Gesellschafterin die Geschäfte der T R & B GmbH & Co. KG, Technology, Routing & Brokerage in Stuttgart zu führen.