2006-09-06: Die Gesellschafterversammlung vom 23.08.2006 hat die Änderung der §§ 8 (Veräußerung, Belastung und Aufteilung von Geschäftsanteilen) und 13 (Bekanntmachungen) des Gesellschaftsvertrages beschlossen. Nicht eingetragen: Bekanntmachungsblatt ist nunmehr der elektronische Bundesanzeiger.
2008-01-23: Die Gesellschafterversammlung vom 20.12.2007 hat die Umstellung des Stammkapitals auf Euro sowie gleichzeitig eine Erhöhung des Stammkapitals um 148.870,81 EUR und die Änderung des § 3 (Stammkapital) der Satzung beschlossen. Neues Stammkapital: 200.000,00 EUR.
2012-10-02: Bestellt: Geschäftsführer: Flensborg, Allan, Bönningstedt, *02.05.1952, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Ausgeschieden: Geschäftsführer: Muhs, Margit, Angestellte, Germering.
2013-01-16: Bestellt: Geschäftsführer: Howe-Davies, James Alexander, Winchester, Hants / Großbritannien, *07.09.1978; Pitman, Sarah Marie, Stourbridge, West Midlands / Großbritannien, *16.09.1965, jeweils einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2016-10-29: Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Flensborg, Michael Damsgaard, Hamburg, *10.10.1978.
2018-05-23: Personendaten geändert, nun: Geschäftsführer: Flensborg, Allan, Norderstedt, *02.05.1952, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Prokura erloschen: Flensborg, Michael Damsgaard, Hamburg, *10.10.1978.
2019-08-09: Ausgeschieden: Geschäftsführer: Pitman, Sarah Marie, Stourbridge, West Midlands / Großbritannien / Vereinigtes Königreich, *16.09.1965.