2010-08-02: Gesellschaft mit beschränkter Haftung. Gesellschaftsvertrag vom 05.07.2010. Geschäftsanschrift: Hauptstraße 65, 77761 Schiltach. Gegenstand: Herstellung von Präzisionsdrehteilen jeglicher Art und spangebende mechanische Bearbeitung von Werkstücken jeglicher Art sowie sonstige Herstellungs- und Bearbeitungsprozesse von Werkstoffen in erster Linie aus Metall. Außerdem Handel mit den hergestellten Produkten sowie mit Rohstoffen, Halb- und Fertigerzeugnissen aus eigener oder fremder Herstellung. Stammkapital: 25.000,00 EUR. Allgemeine Vertretungsregelung: Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, vertritt er allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, vertreten zwei gemeinsam oder ein Geschäftsführer mit einem Prokuristen. Geschäftsführer: Firner, Stefanie, Wolfach, *20.12.1982. Geschäftsführer: Firner, Bernhard, Wolfach, *11.12.1949, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2014-11-05: Vertretungsbefugnis geändert bei Firner, Stefanie, nun: Geschäftsführer: Firner, Stefanie, Wolfach, *20.12.1982, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2017-04-19: Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Müllerleile, Andreas, Wolfach, *21.06.1979.
2021-08-23: Die Gesellschafterversammlung vom 10.08.2021 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 beschlossen. Sitz verlegt; nun: Dunningen. Neue Geschäftsanschrift: Peter-Birk-Straße 8, 78655 Dunningen.