2007-07-23: Die Gesellschafterversammlung vom 29.05.2007 hat eine Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 2 (Gegenstand des Unternehmens) und mit ihr die Änderung des Unternehmensgegenstandes beschlossen. Neuer Unternehmensgegenstand: Vermittlung von Versicherungen, Bausparverträgen und Darlehen. Die Gesellschaft erbringt außerdem die Anlage- und Abschlussvermittlung im Sinne von § 1 Abs. 1a S. 2 Nr. 1 und 2 KWG von Anteilen an Investmentvermögen, die von einer Kapitalanlagegesellschaft ausgegeben werden und/oder ausländischen Investmentanteilen, die nach dem Investmentgesetz öffentlich vertrieben werden dürfen, für die in § 2 Abs. 6 S. 1 Nr. 8 KWG genannten Unternehmen. Bei der Erbringung dieser Finanzdienstleistungen ist die Gesellschaft nicht befugt, sich Eigentum oder Besitz an Geldern oder Anteilen von Kunden zu verschaffen. Sondervermögen mit zusätzlichen Risiken nach § 112 des Investmentgesetzes (sog. "Single-Hedgefonds") werden von der Gesellschaft nicht vermittelt. Nicht mehr Geschäftsführer: Klein, Manfred, Liebenau, *25.10.1937. Bestellt als Geschäftsführer: Gilster, Jörg, Petershagen, *19.07.1968, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2007-11-19: Die Gesellschafterversammlung vom 17.10.2007 hat eine Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1(Rechtsform, Firma und Sitz) und mit ihr die Sitzverlegung nach Hannover beschlossen. Hannover.
2011-05-24: Neue Geschäftsanschrift: Podbielskistr. 96, 30177 Hannover.
2017-03-14: Die Gesellschafterversammlung vom 17.02.2017 hat eine Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 (Rechtsform, Firma und Sitz) und § 4 (Stammkapital und Stammeinlagen) und mit ihr die Änderung der Firma beschlossen. Neue Firma: TREBES ASSEKURANZ Versicherungsmakler GmbH. Änderung zur Geschäftsanschrift: Hildesheimer Str. 48, 30169 Hannover.