2017-07-04: Nicht mehr Geschäftsführer: Jagemann, Lars, Drochtersen, *02.12.1968. Bestellt als Geschäftsführer: Zielke, Benjamin, Drochtersen, *08.08.1986, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Prokura erloschen: Zielke, Benjamin, Drochtersen, *08.08.1986.
2020-01-15: Die Gesellschafterversammlung vom 17.12.2019 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 3 (Stammkapital, Stammeinlage) und mit ihr die Erhöhung des Stammkapitals um 125.000,00 EUR auf 150.000,00 EUR beschlossen. 150.000,00 EUR.