2008-05-21: Die Gesellschafterversammlung vom 12.10.2007 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 4 (Stammkapital und Stammeinlagen) beschlossen. Die Gesellschafterversammlung vom 05.05.2008 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 6 (Geschäftsführung und Vertretung) beschlossen. Vertretungsberechtigung geändert, nun: Geschäftsführer: Lindig, Eberhard, Baunatal, *03.06.1951, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2016-02-11: Berichtigung von Amts wegen zur Geschäftsanschrift: Korbacher Straße 93, 34132 Kassel. Bestellt als Geschäftsführer: Brede, Stefan, Fuldabrück, *29.10.1969, einzelvertretungsberechtigt.
2016-06-23: Nicht mehr Geschäftsführer: Lindig, Eberhard, Baunatal, *03.06.1951.