2010-11-18: Kommanditgesellschaft. (Gegenstand: Herstellung und Vertrieb von medizinischen Geräten und Ausstattungen sowie damit zusammenhängende Dienstleistungen) Geschäftsanschrift: Heidestraße 4, 59759 Arnsberg. Jeder persönlich haftende Gesellschafter vertritt einzeln. Persönlich haftender Gesellschafter: TRILUX Medical Management GmbH, Arnsberg (Arnsberg HRB 7574), mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2010-12-22: Änderung zur Geschäftsanschrift: Hüttenstraße 21, 59759 Arnsberg. Nach Änderung der Firma Persönlich haftender Gesellschafter: TRILUX Beteiligungen GmbH, Arnsberg (Arnsberg HRB 7574), mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2011-03-16: Änderung zur Geschäftsanschrift: Heidestraße 4, 59759 Arnsberg.
2011-05-04: Änderung zur Geschäftsanschrift: Hüttenstraße 21, 59759 Arnsberg.
2015-05-26: Ausgeschieden als persönlich haftender Gesellschafter: TRILUX Beteiligungen GmbH, Arnsberg . Persönlich haftender Gesellschafter: Danlux GmbH, Arnsberg (Amtsgericht Arnsberg HRB 9943), einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2015-07-23: HRA 7043: TRILUX Medical GmbH & Co. KG, Arnsberg, Hüttenstraße 21, 59759 Arnsberg. .
2021-02-02: Die Liquidatoren vertreten gemeinsam. Eingetreten als Liquidator: Danlux GmbH, Arnsberg , einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Die Gesellschaft ist aufgelöst.
2021-06-29: Änderung zur Geschäftsanschrift: Stembergstraße 18a, 59755 Arnsberg.