2011-11-17: Nicht mehr Geschäftsführer: Schrimpf, Hans, Monzernheim, *004.11.1948, Berkes, Karl Walter Jakob, Osthofen, *25.11.1954. Bestellt als Geschäftsführer: Konrad, Michael Wilhelm, Westhofen, *23.03.1962, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2012-10-19: Einzelprokura: Konrad, Andrea Magdalena, Westhofen, *26.09.1961.
2021-04-08: Bestellt als Geschäftsführer: Tupela, Fuad, Worms, *18.09.1985, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Nicht mehr Geschäftsführer: Konrad, Michael Wilhelm, Westhofen, *23.03.1962.