2007-08-30: Bestellt als Geschäftsführer: Dr. Colon, Ismael, Hannover, *15.08.1949, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2007-11-19: Nicht mehr Geschäftsführer: van Oosterom, Johannes, Viaardingen/Niederlande, *25.09.1942.
2010-03-23: Geschäftsanschrift: Wunstorfer Straße 40, 30926 Seelze. Nicht mehr Geschäftsführer: Dr. Hoeterickx, Paul Marcel, Linden/Belgien, *05.12.1954. Bestellt als Geschäftsführer: Gwillim, Mark Carleton, Kansas, *14.07.1947, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2010-12-09: Bestellt als Geschäftsführer: Becker, Ulf, Hannover, *14.11.1954, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2012-02-28: Die Gesellschafterversammlung vom 03.02.2012 hat eine Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 und mit ihr die Sitzverlegung nach Hannover beschlossen. Hannover. Geschäftsanschrift: Freundallee 9 A, 30173 Hannover.
2012-05-08: Nicht mehr Geschäftsführer: Gwillim, Mark Carleton, Kansas, *14.07.1947.
2021-01-28: Nicht mehr Geschäftsführer: Dr. Colon, Ismael, Hannover, *15.08.1949. Bestellt als Geschäftsführer: Smith, Christopher Emery, Mountain Lakes / Vereinigte Staaten, *21.01.1974; Wisner, Thomas Russell, Whitehouse Station / Vereinigte Staaten, *14.08.1958, jeweils einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2022-07-25: Die Gesellschafterversammlung vom 21.07.2022 hat eine Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 4 beschlossen.