2008-06-04: Die Gesellschafterversammlung vom 08.05.2008 hat eine Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 und mit ihr die Sitzverlegung nach Gifhorn beschlossen.
2020-06-24: Die Gesellschafterversammlung vom 06.02.2020 hat eine Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 4 beschlossen.
2022-03-08: Nicht mehr Geschäftsführer: Tempel, Wolfgang, Calberlah, *28.05.1957.