2015-11-06: Ausgeschieden: Geschäftsführer: Claus, Hans, Vulkaniseurmeister, Leipzig; Thoß, Hans-Jürgen, Vulkaniseur, Stahmeln. Bestellt: Geschäftsführer: Wagner, Holger, Machern OT Gerichshain, *24.06.1969, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2021-03-07: Ausgeschieden: Geschäftsführer: Wagner, Holger, Wermsdorf, *24.06.1969. Bestellt: Geschäftsführer: Artmann, Sascha, Leipzig, *09.05.1980, mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2021-04-08: Die Gesellschafterversammlung vom 10.12.2020 hat die Änderung der Ziff. I und II (Gegenstand des Unternehmens) des Gesellschaftsvertrages beschlossen. Neue Firma: A & W Mobility GmbH. Geschäftsanschrift: Ludwig-Hupfeld-Straße 13, 04179 Leipzig. Neuer Gegenstand: Verkauf und Vermietung von Wohnmobilen inklusive Wartung und Instandsetzung sowie Projektentwicklung für Immobilien. Ausgeschieden: Geschäftsführer: Wagner, Holger, Wermsdorf, *24.06.1969.