2019-05-10: Gesellschaft mit beschränkter Haftung. Gesellschaftsvertrag vom 08.04.2019. Geschäftsanschrift: Hauptstraße 4, 73540 Heubach. Gegenstand: Der Großhandel mit Hochleistungswerkzeugen für die Zerspanungsindustrie. Stammkapital: 25.000,00 EUR. Allgemeine Vertretungsregelung: Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, vertritt er allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, vertreten zwei gemeinsam oder ein Geschäftsführer mit einem Prokuristen. Geschäftsführer: Yöndem, Atila, Heubach, *21.04.1987, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2020-04-01: Allgemeine Vertretungsregelung geändert; nun: Ist nur ein Liquidator bestellt, vertritt er allein. Sind mehrere Liquidatoren bestellt, vertreten zwei gemeinsam oder ein Liquidator gemeinsam mit einem Prokuristen. Nicht mehr Geschäftsführer, nun bestellt als Liquidator: Yöndem, Atila, Aalen, *21.04.1987, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Die Gesellschaft ist aufgelöst.
2020-10-05: Die Gesellschafterversammlung vom 01.10.2020 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 Absatz 2 beschlossen. Sitz verlegt; nun: Aalen. Neue Geschäftsanschrift: Breslauer Straße 84, 73432 Aalen. Allgemeine Vertretungsregelung geändert; nun: Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, vertritt er allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, vertreten zwei gemeinsam oder ein Geschäftsführer mit einem Prokuristen. Nicht mehr Liquidator, nun bestellt als Geschäftsführer: Yöndem, Atila, Aalen, *21.04.1987, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Die Gesellschaft wird fortgesetzt.
2021-09-02: Änderung der Geschäftsanschrift: Geschwister-Schnabel-Straße 4, 73433 Aalen. Personenbezogene Daten geändert bei Geschäftsführer: Yöndem, Atila, Plochingen, *21.04.1987, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2022-01-20: Berichtigung von Amts wegen zur Geschäftsanschrift: Geschwister-Schabel-Straße 4, 73433 Aalen.