2009-07-30: Die Gesellschafterversammlung vom 22.07.2009 hat die Satzung neu gefasst. Geschäftsanschrift: Josef-Henle-Straße 9 e, 89257 Illertissen.
2019-03-27: Wohnort geändert, nun: Geschäftsführer: Nitzschke, Harald, Ulm, *26.11.1975, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2020-03-28: Die Gesellschafterversammlung vom 12.03.2020 hat die Änderung des § 7 (Gesellschafterbeschlüsse, Stimmrecht) der Satzung beschlossen.
2021-03-03: Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Rath, Claudia, Bellenberg, *04.10.1981; Stäuble, Bernd, Vöhringen, *04.10.1974.