2012-08-06: Gesellschaft mit beschränkter Haftung. Gesellschaftsvertrag vom 16.05.2012. Geschäftsanschrift: Reitzensteinstraße 2, 70190 Stuttgart. Gegenstand: Vertrieb, Beratung und Planung von Telekommunikationsanlagen; Vermarktung und Herstellung von Telekommunikationsinfrastruktur; Vermarktung von Satellitendienstleistungen; Beratungs- und Managementdienstleistungen; Beratungsdienstleistungen im Bereich IT und Software; Reparatur und Wartung von IT- und Telekommunikationsausrüstung. Stammkapital: 25.000,00 EUR. Allgemeine Vertretungsregelung: Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, vertritt er allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, vertreten zwei gemeinsam oder ein Geschäftsführer mit einem Prokuristen. Geschäftsführer: Chalimoniuk, Tomasz, Warschau /Polen, *07.03.1968, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2013-02-18: Bestellt als Geschäftsführer: Scholz, Jens, Steinheim an der Murr, *28.03.1970, mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2014-01-30: Neue Geschäftsanschrift: Heilbronner Str. 150, 70191 Stuttgart.
2014-06-11: Bestellt als Geschäftsführer: Bartoscheck, Markus, Remseck am Neckar, *09.03.1958, mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2016-01-20: Vertretungsbefugnis geändert, nun Geschäftsführer: Bartoscheck, Markus, Remseck am Neckar, *09.03.1958, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Nicht mehr Geschäftsführer: Scholz, Jens, Steinheim an der Murr, *28.03.1970.
2018-02-28: Nicht mehr Geschäftsführer: Chalimoniuk, Tomasz, Warschau /Polen / Polen, *07.03.1968.