2006-03-21: Ausgeschieden: Geschäftsführer: Schmidt-Engelbertz, Karsten, Hamburg, *12.11.1935. Bestellt: Geschäftsführer: Schmidt-Engelbertz, Dirk, Hamburg, *30.04.1970, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2006-05-18: Die Gesellschafterversammlung vom 22.03.2006 hat die Neufassung des Gesellschaftsvertrages beschlossen, insbesondere in § 17 (Bekanntmachungen). Bestellt: Geschäftsführer: Willenberg, Frank, Hamburg, *15.10.1966, vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem anderen Geschäftsführer oder einem Prokuristen. Prokura erloschen: Willenberg, Frank, Hamburg, *15.10.1966. Als nicht eingetragen wird bekannt gemacht: Die Bekanntmachungen der Gesellschaft erfolgen nunmehr im elektronischen Bundesanzeiger.
2012-08-24: Änderung zur Geschäftsanschrift: Heidenkampsweg 73, 20097 Hamburg. Ausgeschieden Geschäftsführer: Willenberg, Frank, Hamburg, *15.10.1966. Bestellt Geschäftsführer: Broßmer, Arne Otto Josef, Sandesneben, *25.10.1965, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2017-03-24: Änderung zur Geschäftsanschrift: Heidenkampsweg 74-76, 20097 Hamburg.
2017-05-17: Die Gesellschafterversammlung vom 05.05.2017 hat die Neufassung des Gesellschaftsvertrages beschlossen. Ausgeschieden Geschäftsführer: Rund, Michael, Oldendorf, *06.09.1965.
2018-07-11: Die Gesellschafterversammlung vom 18.06.2018 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in den §§ 5, 6, 7, 10, 12, 13 und 15 beschlossen. Ausgeschieden Geschäftsführer: Bösch, Heinz-Ulrich, Hamburg, *15.06.1951. Bestellt Geschäftsführer: Bösch, Patrick Nicolaus, Hamburg, *26.07.1982, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2021-03-08: Bestellt Geschäftsführer: Schmidt, Michael Gerd, Hong Kong / Hongkong, *04.02.1980, einzelvertretungsberechtigt. Ausgeschieden Geschäftsführer: Bösch, Patrick Nicolaus, Hamburg, *26.07.1982; Schmidt-Engelbertz, Dirk Wilhelm Jacob, Hamburg, *30.04.1970.
2021-12-15: Ausgeschieden Geschäftsführer: Schmidt, Michael Gerd, Hong Kong / Hongkong, *04.02.1980. Bestellt Geschäftsführer: Hinsch, André, Ammersbek, *16.11.1983, vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner Vertretungsregelung; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Vertretung geändert, nun Geschäftsführer: Broßmer, Arne Otto Josef, Sandesneben, *25.10.1965, vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner Vertretungsregelung; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2022-01-11: Die Gesellschafterversammlung vom 25.11.2021 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 7.4.7 beschlossen.