2015-01-14: Vorstand: Geschäftsführer: 2.
Jordt, Holger, *17.05.1963, Selent; Nicht mehr Geschäftsführer: 1. Janka, Maurice; Prokura: 1.
Janka, Maurice, *21.06.1968, Werder; Einzelprokura
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen
2015-11-24: Kapital: 65.000 EUR; Rechtsform: Durch Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 15.10.2015 ist das Stammkapital um 40.000 € auf nunmehr 65.000 € erhöht und der Gesellschaftsvertrag geändert in § 4 .
2017-07-17: Sitz der Firma: Geschäftsanschrift: Friedrichstädter Str. 9-11, 24768 Rendsburg; Sitz/Niederlassung: Rendsburg; Rechtsform: Durch Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 04.07.2017 ist der Sitz von Büdelsdorf nach Rensdburg verlegt und der Gesellschaftsvertrag geändert in § 1 .