2008-05-16: Zweigniederlassung errichtet unter gleicher Firma mit Zusatz: Niederlassung Glashütte/Sa., 01768 Glashütte.
2008-05-16: Einzelprokura für die Zweigniederlassung Glashütte: Lang, Rolf, Bad Gottleuba, *17.01.1948.
2009-01-23: Die Gesellschafterversammlung hat am 23. 12. 2008 beschlossen, das Stammkapital (DEM 550.000,00) auf Euro umzustellen, es dann um EUR 789,47 auf EUR 282.000,00 zu erhöhen und den Gesellschaftsvertrag in § 4 (Stammkapital) zu ändern. Weiterhin wurden § 6 (Gesellschafterbeschlüsse) und § 9 (Abtretung) geändert. 282.000,00 EUR. Nicht mehr Geschäftsführer: Delecate, Dieter, Ganderkesee.
2012-04-27: Prokura erloschen: Lang, Rolf, Bad Gottleuba, *17.01.1948. Einzelprokura beschränkt auf die Zweigniederlassung 01768 Glashütte: Philipp, Alexander, Stadt Wehlen, *09.08.1969.