2011-07-19: Bestellt als Geschäftsführer: Steinebach, Johannes W., Bad Soden a.Ts., *20.09.1953, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Nicht mehr Geschäftsführer: Kessler, Theobald Wilhelm, Kaufmann, Düsseldorf, *27.07.1928.
2018-12-14: Änderung zur Geschäftsanschrift: Kronberger Str. 20, 65812 Bad Soden am Taunus.