2006-03-06: Nicht mehr Geschäftsführerin: Schommer, Angelika, Kassel, *30.07.1949. Bestellt als Geschäftsführer: Schommer, Markus, Kassel, *09.03.1974, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2006-03-06: Gesellschaft mit beschränkter Haftung. Gesellschaftsvertrag vom 01.11.2005. Gegenstand: Betrieb einer Tagespflegestätte. Stammkapital: 25.000,00 EUR. Allgemeine Vertretungsregelung: Die Gesellschaft hat einen oder mehrere Geschäftsführer. Jeder Geschäftsführer ist einzelvertretungsberechtigt und befugt, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Geschäftsführerin: Schommer, Angelika, Kassel, *30.07.1949. Nicht eingetragen: Bekanntmachungen der Gesellschaft erfolgen im elektronischen Bundesanzeiger.
2006-08-18: Nicht mehr Geschäftsführer: Schommer, Markus, Kassel, *09.03.1974. Bestellt als Geschäftsführerin: Schommer, Angelika, Kassel, *30.07.1949.
2016-09-02: Bestellt als Geschäftsführerin: Seitz-Mackenrodt, Marion, Kassel, *04.03.1976.