2019-01-24: Sitz / Zweigniederlassung: Geschäftsanschrift: c/o Christian Nagel, Wisbyer Straße 4, 10439 Berlin
2019-08-13: Firma: Taits UG ; Sitz / Zweigniederlassung: Geschäftsanschrift: Krüllsstraße 12, 12435 Berlin; Gegenstand: Handel mit Weinen und Feinkost sowie Marketingberatung; Nicht mehr Geschäftsführer: 1. Bungert, Romina; Geschäftsführer: 2.
Taits, Dimitri, *13.09.1983, Berlin; mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen; Rechtsform: Durch Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 11.07.2019 ist der Gesellschaftsvertrag geändert in §§ 1 und 2 (Gegenstand).