2016-12-29: Gesellschaft mit beschränkter Haftung. Gesellschaftsvertrag vom 20.12.2016. Geschäftsanschrift: Seeweg 10, 74585 Rot am See. Gegenstand: Touristische Leistungen im In- und Ausland. Stammkapital: 25.000,00 EUR. Allgemeine Vertretungsregelung: Jeder Geschäftsführer vertritt einzeln. Geschäftsführer: Ernst, Harald, Rothenburg, *24.12.1968; Weber, Daniel, Neusitz, *24.04.1971, jeweils einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2017-11-15: Die Gesellschafterversammlung vom 09.11.2017 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in Ziffer 6 , 9 (Einziehung von Geschäftsanteilen), 14 (Jahresabschluss, Ergebnisverwendung) beschlossen.
2020-12-22: Allgemeine Vertretungsregelung geändert; nun: Ist nur ein Liquidator bestellt, vertritt er allein. Sind mehrere Liquidatoren bestellt, vertreten sie gemeinsam. Nunmehr bestellt als Liquidator: Ernst, Harald, Rothenburg, *24.12.1968. Nicht mehr Geschäftsführer: Weber, Daniel, Neusitz, *24.04.1971. Die Gesellschaft ist aufgelöst.