2011-12-15: Geschäftsanschrift: Hauptstraße 53, 25462 Rellingen; Gegenstand: Die Beratung von Dritten in allen Vermögensangelegenheiten, die Unternehmensberatung sowie alle damit zusammenhängenden Tätigkeiten. Als erlaubnispflichtige Geschäftstätigkeiten gemäß § 32 KWG darf das Unternehmen die Vermittlung von Geschäften über die Anschaffung und Veräußerung von Finanzinstrumenten oder deren Nachweis , die Anschaffung und Veräußerung von Finanzinstrumenten im fremden Namen für fremde Rechnung (Abschlussvermittlung) und die Verwaltung einzelner in Finanzinstrumenten angelegter Vermögen für andere mit Entscheidungsspielraum (Finanzportfolioverwaltung) vornehmen (§ 1 Abs. 1 a Satz 2 Nr. 1,2, 3 KWG) sowie die Anlageberatung und die Vermittlung von Beteiligungsprodukten
und Finanzanlagen. Kapital: 81.000,00 EUR; Vertretungsregelung: Die Gesellschaft hat ein oder mehrere Vorstandsmitglieder.
Ist ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt er die Gesellschaft allein. Sind mehrere Vorstandmitglieder bestellt, wird die Gesellschaft durch alle Vorstände gemeinsam vertreten.
Der Aufsichtsrat der Gesellschaft kann einzelnen Vorstandsmitgliedern das Recht zur alleinigen Vertretung erteilen. Vorstand: 1.
Singer, Thomas, *04.08.1971, Elmshorn, mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten und
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als Vertreter Dritter abzuschließen; Vorstand: 2.
Timm, Michael, *26.01.1962, Rellingen, mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten und
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als Vertreter Dritter abzuschließen; Vorstand: 3.
Velte, Dieter, *23.04.1956, Biedenkopf, mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten und
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als Vertreter Dritter abzuschließen; Vorstand: 4.
Viebrock, Friedrich, *15.07.1951, Westensee, mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten und
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als Vertreter Dritter abzuschließen; Rechtsform: Aktiengesellschaft; Satzung vom: 16.11.2011; Rechtsverhaeltnis: Die Gesellschaft ist entstanden durch formwechselnde Umwandlung der TAM Vermögensberatung GmbH mit Sitz in Rellingen (Amtsgericht Pinneberg, HRB 5951 PI) auf Grund des Umwandlungsbeschlusses vom 16.11.2011.
2016-10-13: Es wurde eine aktuelle Liste der Mitglieder des Aufsichtsrats zum Handelsregister eingereicht, gemäß § 106 Akt.G.
2021-10-28: Vorstand: 5. Asalla, Ingo, *01.03.1965, Oldenburg; mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als Vertreter Dritter abzuschließen; Nicht mehr Vorstand: 4. Viebrock, Friedrich