2010-07-12: Gesellschaft mit beschränkter Haftung. Gesellschaftsvertrag vom 06.05.2010. Geschäftsanschrift: Bissendorfer Str. 11, 30900 Wedemark. Gegenstand: die Vermittlung von Versicherungen aller Art, insbesondere auch im Online-Verfahren. Stammkapital: 600,00 EUR. Allgemeine Vertretungsregelung: Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er die Gesellschaft allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft durch die Geschäftsführer gemeinsam vertreten. Geschäftsführer: Freise, Heinz-Dieter, Isernhagen, *28.06.1957, mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2015-01-28: Bestellt als Geschäftsführer: Jörg, Theilmann, Isernhagen, *20.01.1962. Nicht mehr Geschäftsführer: Freise, Heinz-Dieter, Isernhagen, *28.06.1957.
2016-07-06: Bestellt als Geschäftsführer: Becker, Danny, Hannover, *12.11.1993. Nicht mehr Geschäftsführer: Jörg, Theilmann, Isernhagen, *20.01.1962.
2016-11-18: Neue Geschäftsanschrift: Bissendorfer Str. 20, 30900 Wedemark.
2019-03-22: Nicht mehr Geschäftsführer: Becker, Danny, Hannover, *12.11.1993. Bestellt als Geschäftsführer: Kresse, Hans-Michael, Burgdorf, *03.01.1958.
2020-07-02: Änderung zur Geschäftsanschrift: Aueweg 1, 30900 Wedemark.
2020-11-27: Die Gesellschafterversammlung vom 13.10.2020 hat eine Änderung des Gesellschaftsvertrages in Ziffer 2 und mit ihr die Änderung des Unternehmensgegenstandes beschlossen. Die Gesellschafterversammlung vom 23.11.2020 hat eine Änderung des Gesellschaftsvertrages in Ziffer 1 (Firma und Sitz) beschlossen. Neuer Unternehmensgegenstand: - die Vermittlung von Versicherungen aller Art, insbesondere auch im Online-Verfahren; - Verwaltung von Wohnimmobilien; - KFZ-Zulassungsservice.