2013-09-19: Firma: Taurus Real Estate Consulting GmbH Sitz / Zweigniederlassung: Berlin; Geschäftsanschrift:; Rankestraße 23, 10789 Berlin Gegenstand: Die Bewirtschaftung von Immobilien einschließlich der Durchführung und Betreuung von Maßnahmen zur Sanierung und Erneuerung von Wohnanlagen; auch die erlaubnisfreie betriebswirtschaftliche Beratung im weitesten Sinne von Unternehmen jeder Art und jeder Rechtsform. Ausgenommen sind erlaubnispflichtige Tätigkeiten wie z. B. die Steuer- und Rechts- und Anlageberatung. Stamm- bzw. Grundkapital: 25.000,00 EUR Vertretungsregelung: Ist ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er die Gesellschaft allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, wird die Gesellschaft gemeinschaftlich durch zwei Geschäftsführer oder durch einen Geschäftsführer in Gemeinschaft mit einem Prokuristen vertreten. Alleinvertretungsbefugnis kann erteilt werden. Geschäftsführer:; 1. Bergander, Thomas, *10.01.1961, Berlin; mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen; Geschäftsführer:; 2. Jäger, Sandro, *04.07.1971, Freiberg; mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen Rechtsform: Gesellschaft mit beschränkter Haftung; Gesellschaftsvertrag vom: 25.06.2013; mit Änderung vom 09.09.2013 in Ziff. 1.2 (Gegenstand).
2014-05-14: Firma: Taurecon Real Estate Consulting GmbH; Rechtsform: Durch Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 10.04.2014 ist der Gesellschaftsvertrag geändert in Ziffer 1 (Firma).
2014-11-19: Nicht mehr Geschäftsführer: 2. Jäger, Sandro
2015-07-22: Sitz / Zweigniederlassung: Geschäftsanschrift: Joachimsthaler Straße 34, 10719 Berlin
2018-10-01: Prokura: 1.
Mattauch, Janine, *08.05.1978, Berlin; Prokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem weiteren Prokuristen
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen
mit der Befugnis zur Veräußerung und Belastung von Grundstücken; 2.
Werner, Thilo, *01.05.1961, Berlin; Prokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem weiteren Prokuristen
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen
mit der Befugnis zur Veräußerung und Belastung von Grundstücken
2020-10-09: Prokura: Nicht mehr Prokurist: 1. Mattauch, Janine; 3.
Fehrmann, Alin, *14.11.1985, Berlin; Prokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem weiteren Prokuristen
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen
mit der Befugnis zur Veräußerung und Belastung von Grundstücken; 4.
Dr. Guddat, Tanja, *01.10.1967, Berlin; Prokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem weiteren Prokuristen
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen
mit der Befugnis zur Veräußerung und Belastung von Grundstücken; 5.
Schilbach, Lutz, *02.06.1970, Leipzig; Prokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem weiteren Prokuristen
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen
mit der Befugnis zur Veräußerung und Belastung von Grundstücken
2021-09-15: Prokura: Nicht mehr Prokurist: 5. Schilbach, Lutz
2022-03-14: Sitz / Zweigniederlassung: Geschäftsanschrift: Heidestraße 42, 10557 Berlin