2009-12-09: Gesellschaft mit beschränkter Haftung. Gesellschaftsvertrag vom 30.11.2009. Geschäftsanschrift: Kerschlacher Weg 29, 82346 Andechs. Gegenstand des Unternehmens: Ausführung von Personenbeförderung. Stammkapital: 25.000,00 EUR. Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er die Gesellschaft allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Geschäftsführer oder durch einen Geschäftsführer gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. Geschäftsführer: Bleschart, Martin, Herrsching, *09.02.1965; Kepelek, Kemal, Andechs, *15.08.1986; Mühlbach, Andreas, Herrsching, *01.07.1966; Turba, Manfred, Andechs, *15.10.1962, jeweils einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2017-12-08: Die Gesellschafterversammlung vom 30.11.2017 hat die Änderung des § 1 der Satzung beschlossen. Neuer Sitz: Herrsching, Landkreis Starnberg. Geschäftsanschrift: Pilsenseestr. 21, 82211 Herrsching. Ausgeschieden: Geschäftsführer: Turba, Manfred, Andechs, *15.10.1962.