2010-10-05: Nicht mehr Geschäftsführer: Tavakoli, Manouchehr, Worpswede, *10.09.1961. Bestellt als Geschäftsführer: Karakas, Mehmet, Rotenburg, *02.02.1980, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2011-06-20: Bestellt als Geschäftsführer: Karakas, Mustafa, Rotenburg, *02.01.1974, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.