2019-11-01: Bestellt: Geschäftsführer: Roßberger, Harald, Nördlingen, *28.07.1964, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Ausgeschieden: Geschäftsführer: Kauffmann, Gunter, Donauwörth, *16.11.1962. Erteilt: Einzelprokura mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen: Roßberger, Tobias, Nördlingen, *10.06.1993. Prokura erloschen: Kauffmann, Marianne, Donauwörth, *28.04.1963.