2010-10-05: Änderung zu Nr. 1:; Aktualisierung der Personendaten von Amts wegen:; Geschäftsführer:; Sulk, Norbert, *18.12.1953, Berlin; mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen; Geschäftsführer:; 2. Wolters, Jürgen, *08.05.1956, Berlin; mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen Prokura: Änderung zu Nr. 1:; Ergänzung der Personendaten von Amts wegen:; Sporcic, Mato, *15.09.1956, Berlin; Einzelprokura; Nicht mehr Prokurist:; 2. Wolters, Jürgen.
2011-08-23: Sitz / Zweigniederlassung: Geschäftsanschrift:; Driesener Straße 19, 10439 Berlin.
2019-05-10: Geschäftsführer: 3.
Speicher, Christian, *04.10.1979, Berlin; mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen; Nicht mehr Geschäftsführer: 1. Sulk, Norbert; Nicht mehr Geschäftsführer: 2. Wolters, Jürgen; Prokura: Nicht mehr Prokurist: 1. Sporcic, Mato
2020-02-05: Sitz / Zweigniederlassung: Geschäftsanschrift: Paul-Robeson-Straße 43, 10439 Berlin
2020-02-10: Vertretungsregelung: Die Eintragung betreffend die allgemeine Vertretungsbefugnis ist von Amts wegen wie folgt nachgetragen: Ist ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er die Gesellschaft allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, wird die Gesellschaft gemeinschaftlich durch zwei Geschäftsführer oder durch einen Geschäftsführer in Gemeinschaft mit einem Prokuristen vertreten.