2006-11-23: Ausgeschieden: Geschäftsführer: Gulke, Joachim, Taxiunternehmer, Rosenheim. Bestellt: Geschäftsführer: Eichler, Rosa-Maria, Bruckmühl - Götting, *19.08.1954, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2011-04-20: Die Gesellschafterversammlung vom 12.04.2011 hat die Umstellung des Stammkapitals auf Euro sowie gleichzeitig eine Erhöhung des Stammkapitals um 6.444,26 EUR und die Änderung der §§ 3 (Stammkapital), 7 (Gesellschafterversammlung und Gesellschafterbeschlüsse) und 15 (Bekanntmachungen) der Satzung beschlossen. Geschäftsanschrift: Färbergasse 11, 83043 Bad Aibling. Neues Stammkapital: 38.400,00 EUR.
2014-07-08: Geschäftsanschrift: Carl-von-Ossietzky-Str. 2 (B&O Gelände), 83043 Bad Aibling.
2014-09-17: Die Gesellschafterversammlung vom 05.09.2014 hat die Erhöhung des Stammkapitals um 6.400,00 EUR und die Änderung der §§ 3 (Stammkapital) und 15 (Bekanntmachungen) der Satzung beschlossen. Neues Stammkapital: 44.800,00 EUR.
2017-04-29: Die Gesellschafterversammlung vom 13.04.2017 hat die Erhöhung des Stammkapitals um 6.400,00 EUR und die Änderung des § 3 (Stammkapital) der Satzung beschlossen. Neues Stammkapital: 51.200,00 EUR.
2020-06-04: Ausgeschieden: Geschäftsführer: Eichler, Rosa-Maria, Bruckmühl - Götting, *19.08.1954. Bestellt: Geschäftsführer: Syla, Hamit, Bad Aibling, *02.09.1973, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.