2015-10-07: Bestellt als Geschäftsführer: Tewes, Johannes Günter Wilhelm, Düsseldorf, *01.10.1997, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2021-08-03: Nach Änderung des Wohnortes nunmehr Geschäftsführer: Tewes, Rainer, Düsseldorf, *18.02.1944, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.