2009-03-09: Geschäftsanschrift: Großmannstr. 245, 20539 Hamburg. Bestellt Geschäftsführer: Borchers, Kai Ole, Hamburg, *16.12.1961, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Ausgeschieden Geschäftsführer: Richers, Wolfgang, Kaufmann, Seevetal 3.
2010-10-19: Die Gesellschafterversammlung vom 28.09.2010 hat eine Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 und mit ihr die Änderung der Firma beschlossen. Neue Firma: Tewe GmbH. Geschäftsanschrift: Neuer Höltigbaum 5-7, 22143 Hamburg.
2010-10-19: Die Gesellschafterversammlung vom 28.09.2010 hat eine Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 und mit ihr die Änderung der Firma beschlossen. Neue Firma: Tewe GmbH. Geschäftsanschrift: Neuer Höltigbaum 5-7, 22143 Hamburg.