2010-02-01: Geschäftsanschrift: Nordheimer Straße 7, 70435 Stuttgart. Bestellt als Geschäftsführer: Kalayci, Burhan, Stuttgart, *04.06.1987, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Nicht mehr Geschäftsführer: Kalayci, Salman, Stuttgart, *01.08.1957.
2010-02-01: Geschäftsanschrift: Nordheimer Straße 7, 70435 Stuttgart. Bestellt als Geschäftsführer: Kalayci, Burhan, Stuttgart, *04.06.1987, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Nicht mehr Geschäftsführer: Kalayci, Salman, Stuttgart, *01.08.1957.
2010-11-08: Bestellt als Geschäftsführer: Kalayci, Salman, Stuttgart, *01.08.1957, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Nicht mehr Geschäftsführer: Kalayci, Burhan, Stuttgart, *04.06.1987.
2016-05-11: Die Gesellschafterversammlung vom 29.04.2016 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in §1 (Firma, Sitz), § 3 (Stammkapital), § 7 (Gesellschafterversammlung), § 10 (Einziehung und Auschließung) und § 13 (Veröffentlichungen) beschlossen. Bestellt als Geschäftsführer: Gregorec, Katarina, Stuttgart, *01.10.1962, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Nicht mehr Geschäftsführer: Kalayci, Salman, Stuttgart, *01.08.1957.
2016-05-18: Bestellt als Geschäftsführer: Kalayci, Salman, Stuttgart, *01.08.1957, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Nicht mehr Geschäftsführer: Gregorec, Katarina, Stuttgart, *01.10.1962.
2018-09-26: Änderung der Geschäftsanschrift: Bönnigheimer Straße 25, 70435 Stuttgart.
2021-03-19: Neue Geschäftsanschrift: Nordheimer Str. 7, 70435 Stuttgart. Bestellt als Geschäftsführer: Karaman, Yaşar, Neuhausen a.d.F., *15.06.1967, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Nicht mehr Geschäftsführer: Kalayci, Salman, Stuttgart, *01.08.1957.