2007-02-20: Die Gesellschafterversammlung vom 23.01.2007 hat eine Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 (Sitz) und mit ihr die Sitzverlegung nach Weyhe beschlossen.
2008-07-23: Nicht mehr Geschäftsführer: Hoffmann, Harald, Bassum, *05.08.1952.
2017-01-11: Die Gesellschafterversammlung vom 12.12.2016 hat eine Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 (Firma, Sitz) und mit ihr die Sitzverlegung nach Stuhr beschlossen. Stuhr. Geschäftsanschrift: Gutenbergstraße 8, 28816 Stuhr.
2021-07-09: Nicht mehr Geschäftsführer: Zelle, Tim, Syke, *27.04.1984.
2022-01-14: Bestellt als Geschäftsführer: Grübner, Tim, geb. Meyer, Ottersberg, *18.09.1980.