2012-01-17: Die Gesellschafterversammlung vom 22.12.2011 hat die Neufassung des Gesellschaftsvertrages beschlossen. Ausgeschieden Geschäftsführer: Zander, Klaus, Ingenieur, Hamburg. Bestellt Geschäftsführer: Böttcher, Dieter, Hamburg, *05.05.1957, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2020-12-04: Einzelprokura mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen: Böttcher, René Patrick, Hamburg, *18.06.1980.