2018-11-13: Nicht mehr Geschäftsführer: Buck, Doris, Kfm. Angestellte, Dettingen unter Teck, *06.10.1954.
2018-11-19: Die Gesellschafterversammlung vom 06.11.2018 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 beschlossen. Sitz verlegt; nun: Hülben. Neue Geschäftsanschrift: Robert-Kempel-Straße 16, 72584 Hülben.
2019-01-31: Personenbezogene Daten geändert, nun Geschäftsführer: Buck, Klaus, Hülben, *28.05.1953, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2021-01-12: Bestellt als Geschäftsführer: Schüler, Martin, Ebringen, *25.09.1978, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Nicht mehr Geschäftsführer: Buck, Klaus, Hülben, *28.05.1953.