2005-06-29: Ausgeschieden Geschäftsführer: Platt, Josef, Rottach-Egern, *04.10.1918. Bestellt Geschäftsführer: Dr. Malik, Stefan, Hornstein, *20.12.1960, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2006-06-13: Einzelprokura: Sigler, Bernd, Bad Tölz, *09.08.1968.
2007-04-18: Die Gesellschafterversammlung vom 16.01.2006 hat die Änderung der Zf. I 2. (Gegenstand des Unternehmens) des Gesellschaftsvertrages beschlossen. Neuer Unternehmensgegenstand: Umfassender Beratungs- und Dienstleistungsservice im Bereich des computergestützten, betrieblichen Finanz- und Rechnungswesens, insbesondere auch Erbringung von Leistungen gemäß § 6 Nr. 3 StBerG (Durchführung mechanischer Arbeitsgänge bei der Führung von Büchern und Aufzeichnungen, die für die Besteuerung von Bedeutung sind) und § 6 Nr. 4 StBerG (Buchen laufender Geschäftsvorfälle, laufende Lohnabrechnung und Fertigen der Lohnsteuer-Anmeldungen), Unternehmensberatung, Finanzierungsvermittlung und Vermittlung von Versicherungen. Ausgeschieden: Geschäftsführer: Platt, Renata, Rottach-Egern, *28.05.1944.
2015-06-04: Löschung von Amts wegen gemäß § 395 FamFG: Geschäftsführer: Dr. Malik, Stefan, Hornstein, *20.12.1960.
2021-04-15: Über das Vermögen der Gesellschaft ist durch Beschluss des Amtsgerichts Wolfratshausen vom 29.03.2021 das Insolvenzverfahren eröffnet worden. Die Gesellschaft ist dadurch aufgelöst. Von Amts wegen eingetragen nach § 65 GmbHG.