2011-06-29: Geschäftsanschrift: Hochfeldstr. 3, 83684 Tegernsee. Jeder persönlich haftende Gesellschafter vertritt einzeln. Jeder persönlich haftende Gesellschafter und deren Geschäftsführer sind für Geschäfte der Kommanditgesellschaft mit der persönlich haftenden Gesellschafterin von den Beschränkungen des § 181 BGB befreit.
2015-07-08: Gesamtprokura gemeinsam mit einem persönlich haftenden Gesellschafter oder einem anderen Prokuristen: Pfeiler, Manfred, Sauerlach, *15.02.1963; Schneider, Michael, München.
2020-02-20: Gesamtprokura gemeinsam mit einem persönlich haftenden Gesellschafter oder einem anderen Prokuristen: Abzieher, Alexander, Rechtmehring, *09.06.1976; Weber, Stephan, Miesbach, *09.07.1983. Prokura erloschen: Schneider, Michael, München.