2012-04-17: Gesellschaft mit beschränkter Haftung. Gesellschaftsvertrag vom 06.01.2012. Geschäftsanschrift: Am Upstalsboom 24, 26605 Aurich. Gegenstand: Handel mit Teichartikeln. Darüber hinaus darf die Gesellschaft alle Geschäfte durchführen, die dem Gegenstand der Gesellschaft dienlich sind. Stammkapital: 1.000,00 EUR. Allgemeine Vertretungsregelung: Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt dieser die Gesellschaft allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, wird die Gesellschaft durch sämtliche Geschäftsführer gemeinsam vertreten. Geschäftsführer: Hippen geb. Folkers, Elfriede, Aurich, *22.01.1950, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2016-06-29: Neue Geschäftsanschrift: Eckelkamp 28a, 26607 Aurich. Nicht mehr Geschäftsführer: Hippen geb. Folkers, Elfriede, Aurich, *22.01.1950. Bestellt als Geschäftsführer: Kruse, Timo, Aurich, *19.01.1989.
2019-09-05: Die Gesellschafterversammlung vom 13.08.2019 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in Ziff. 1 beschlossen. Neue Geschäftsanschrift: Esenser Straße 179, 26607 Aurich.