2010-06-21: Gemäß § 3 EGGmbHG von Amts wegen ergänzt als Geschäftsanschrift: Hans-Martin-Schleyer-Straße 5, 77656 Offenburg. Nicht mehr Geschäftsführer: Hartmann, Michael, Fernmeldeelektroniker, Kippenheim. Bestellt als Geschäftsführer: Dörflinger, Markus, Oberkirch, *19.05.1962; Pyrtek, Jürgen, Neuried, *16.12.1956, jeweils einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2011-12-12: Nicht mehr Geschäftsführer: Dörflinger, Markus, Oberkirch, *19.05.1962.