2006-07-05: Nicht mehr Geschäftsführer: Nokoleizig, Christoph, Swisstal, *20.07.1964.
2006-07-17: Nicht mehr Geschäftsführer: Nokoleizig, Christoph, Swisstal, *20.07.1964.
2007-01-16: Bestellt als Geschäftsführer: Groß, Reinhard, Biberach, *11.12.1961, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2007-12-13: Mit der Telegance Consulting Group GmbH mit Sitz in Ginsheim-Gustavsburg (Amtsgericht Darmstadt, HRB 54457) als herrschendem Unternehmen ist am 07.12.2007 ein Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag abgeschlossen. Ihm hat die Gesellschafterversammlung vom 07.12.2007 zugestimmt. Wegen des weitergehenden Inhalts wird auf den genannten Vertrag und die zustimmenden Beschlüsse Bezug genommen.
2014-09-11: Geschäftsanschrift: Ginsheimerstraße 1, 65462 Ginsheim-Gustavsburg . Nicht mehr Geschäftsführer: Groß, Reinhard, Biberach, *11.12.1961.
2020-02-17: Personenbezogene Daten geändert, nun: Geschäftsführer: Schmitz, Peter, Reinheim, *13.11.1964, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2021-03-11: Sitz verlegt, nun: Neuer Sitz: Wiesbaden. Der Sitz ist nach Wiesbaden (jetzt Amtsgericht Wiesbaden, HRB 32409) verlegt. Das Registerblatt ist geschlossen.