2005-12-23: Nicht mehr Geschäftsführer: Merfeld, Martin, Recklinghausen, *07.01.1962. Prokura erloschen: Völker, Peter, Gelsenkirchen, *10.10.1957.
2007-03-02: Die Gesellschafterversammlung vom 02.02.2007 hat eine Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 (Firma und Sitz) und mit ihr die Sitzverlegung von Recklinghausen nach Waltrop beschlossen. Gleichzeitig wurden die §§ 3 (Stammkapital und Stammeinlagen), 7 (Wettbewerbsverbot) und 10 (Einziehung von Geschäftsanteilen) geändert.