2011-07-25: Die Gesellschafterversammlung vom 27.06.2011 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 6 (Ausscheiden aus der Gesellschaft aus einem sonstigen Grunde) und § 8 (Durchführung des Ausscheidens, Abfindung) beschlossen. Einzelprokura: Bücheler, Daniel, Nattheim, *21.05.1980.
2019-01-31: Bestellt als Geschäftsführer: Bücheler, Daniel, Nattheim, *21.05.1980, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Prokura erloschen: Bücheler, Daniel, Nattheim, *21.05.1980.
2019-04-15: Die Gesellschafterversammlung vom 05.04.2019 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 3 , § 6 (Ausscheiden aus der Gesellschaft aus einem sonstigen Grund), § 7 (Tod eines Gesellschafters), § 8 (Durchführung des Ausscheidens, Abfindung) und § 11 (Gesellschafterversammlung) beschlossen. Gegenstand geändert; nun: Gewerbsmäßige Vermittlung von Arbeitnehmern nach Maßgabe des Gesetzes zur Regelung der gewerbsmäßigen Arbeitnehmerüberlassung (AÜG) und die Personalvermittlung.
2020-04-08: Nicht mehr Geschäftsführerin: Telkemeyer, Edith, Langenau, *04.03.1939. Personenbezogene Daten geändert bei Geschäftsführer: Gerstlauer, Tobias, Ulm, *09.11.1965, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.