2008-01-11: Die Gesellschafterversammlung vom 22.11.2007 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 (Firma) beschlossen. Firma geändert; nun: Tensid-Chemie GmbH. Bestellt als Geschäftsführer: Peter, Sabine, Bischweier, *11.02.1967, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Prokura erloschen: Peter, Sabine, Bischweier, *11.02.1967.
2012-06-22: Geschäftsanschrift: Heinkelstr. 32, 76461 Muggensturm. Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Loch-Ahring, Stefan, Werl, *06.10.1965; Pohl, Hilbert, Baden-Baden, *28.08.1957; Dr. Praeckel, Udo, Kirchheimbolanden, *02.10.1952.
2017-02-23: Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Weiler, Jennifer, Gernsbach, *17.06.1987.
2018-09-10: Prokura erloschen: Dr. Praeckel, Udo, Kirchheimbolanden, *02.10.1952.
2020-07-16: Die Gesellschafterversammlung vom 15.05.2020 hat die Neufassung des Gesellschaftsvertrages beschlossen. Dabei wurde insbesondere der Gegenstand des Unternehmens geändert. Gegenstand geändert; nun: Die Entwicklung, Herstellung und der Vertrieb chemischer Erzeugnisse sowie der Anlagenbau für chemische Erzeugnisse, insbesondere Dosieranlagen, Chemielager, Filtrationsanlagen und Mischanlagen. Die Gesellschaft ist berechtigt, alle Geschäfte zu tätigen und Maßnahmen zu treffen, die dem vorstehenden Geschäftszweck dienlich und förderlich sind. Die Gesellschaft ist ferner berechtigt, gleichartige oder ähnliche Unternehmen zu erwerben oder sich daran zu beteiligen. Sie kann Zweigniederlassungen errichten.
2021-03-30: Bestellt als Geschäftsführer: Peter, Michael, Bischweier, *02.07.1986, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Nicht mehr Geschäftsführer: Peter, Rainer, Bischweier, *26.03.1951. Prokura erloschen: Peter, Michael, Bischweier, *02.07.1986; Weiler, Jennifer, Gernsbach, *17.06.1987.